KRS 0000440221
NIP1231273885
REGON14639115400000
NazwaHENGTONG168 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHENGTONG168
Data rejestracji 15 lis 2012 (12 lat temu) 15 lis 2012
Data usunięcia 01 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUDOWA, 11, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWXIXIN ZHANG
Wspólnik
2012-11-15
2019-04-24
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁ.
SHIHE YANG
Wspólnik
2012-11-15
2019-04-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
1958-03-28
SHILING YANG
Wspólnik
2019-04-24
2020-10-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
YANZHEN YANG
Prokurent
2014-11-28
2019-04-24
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
XIXIN ZHANG
PREZES ZARZĄD
2012-11-15
2019-04-24
SHIHE YANG
WICEPREZES ZARTZĄDU
2012-11-15
2019-04-24
1958-03-28
SHILING YANG
PREZES ZARZĄDU
2019-04-24
2020-10-01
2012-11-15
2014-03-27
NADRZECZNA, 5 F, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie