KRS 0000440099
NIP7872106517
REGON30227865800000
NazwaHAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHAGRA
Data rejestracji 16 lis 2012 (12 lat temu) 16 lis 2012
Data usunięcia 19 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOWIEJSKA, 62, WRONKI, 64-510, WRONKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHROMAN BAKSALARA
Beneficjent
ROMAN MIECZYSŁAW BILSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ROMAN ZAKRZEWSKI
reprezentant
ROMAN MIECZYSŁAW BILSKI
reprezentant
KRZYSZTOF ROMAN ZAKRZEWSKI
Beneficjent
ROMAN MIECZYSŁAW BILSKI
Wspólnik
2012-11-16
2022-09-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ROMAN BAKSALARA
Wspólnik
2012-11-16
2022-09-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF ROMAN ZAKRZEWSKI
Wspólnik
2012-11-16
2022-09-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF ROMAN ZAKRZEWSKI
Likwidator
2022-05-10
2022-09-19
ROMAN BAKSALARA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROMAN MIECZYSŁAW BILSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF ROMAN ZAKRZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ALBO WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
ROMAN MIECZYSŁAW BILSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-16
2022-05-10
KRZYSZTOF ROMAN ZAKRZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-16
2022-05-10
ROMAN BAKSALARA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-16
2018-04-27
2012-11-16
2022-05-10
HAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie