KRS 0000439959
NIP9552342016
REGON32130463900000
NazwaBIOCOAL & TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOCOAL & TECHNOLOGIES
Data rejestracji 14 lis 2012 (12 lat temu) 14 lis 2012
Data usunięcia 24 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONOPNICKIEJ, 24, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3322Z INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAARTUR TOMASZ WELMAN
Wspólnik
2012-11-14
2015-12-21
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.900,00 ZŁ
GERHARD JAKOB RIEDER
Wspólnik
2013-10-28
2021-09-24
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
NORBERT SEBASTIAN BERNATZKY
Wspólnik
2013-10-28
2021-09-24
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
CLEAN COAL ENERGY SOLUTIONS LTD ZAREJESTROWANA W SZKOCJI (WIELKA BRYTANIA)
Wspólnik
2015-12-21
2021-09-24
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.900,00 ZŁ.
MAŁGORZATA ALICJA WELMAN
Prokurent
2013-03-07
2021-09-24
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZESOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE ALBO JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR TOMASZ WELMAN
PREZES ZARZĄDU
2012-11-14
2021-09-24
2012-11-14
2013-10-28
GOPLAŃSKA, 9, SZCZECIN, 70-845, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie