KRS 0000439734
NIP7831693707
REGON30227222000000
NazwaARTGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARTGAST
Data rejestracji 13 lis 2012 (12 lat temu) 13 lis 2012
Data usunięcia 25 mar 2019 25 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STARY RYNEK, 95, POZNAŃ, 61-773, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831693707
data rejestracji 21 lis 2012
status Czynny
44109014630000000120041007
SANPL 1 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCHBŁAŻEJ RYSZARD MIKOŁAJEWICZ
Beneficjent
BŁAŻEJ RYSZARD MIKOŁAJEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ANNA MARIA MIKOŁAJEWICZ
Beneficjent
BARBARA KAMIŃSKA
Wspólnik
2012-11-13
2014-02-21
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.950,00 ZŁ
ANNA MARIA MIKOŁAJEWICZ
Wspólnik
2014-02-21
2019-03-25
998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.900,00 ZŁ
BŁAŻEJ RYSZARD MIKOŁAJEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UPRAWNIENIE OSOBISTE WSPÓLNIKA DO POWOŁYWANIA 1 (SŁOWNIE: JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ DO ODWOŁYWANIA CZŁONKA ZARZĄDU POWOŁANEGO W RAMACH UPRAWNIENIA OSOBISTEGO.
ANNA MARIA MIKOŁAJEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UPRAWNIENIE OSOBISTE WSPÓLNIKA DO POWOŁYWANIA 1 (SŁOWNIE: JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ DO ODWOŁYWANIA CZŁONKA ZARZĄDU POWOŁANEGO W RAMACH UPRAWNIENIA OSOBISTEGO.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNIE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
BARBARA KAMIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-11-13
2014-02-21
ANNA MARIA MIKOŁAJEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-02-21
2019-03-25
2012-11-13
2013-09-04
WRONIECKA, 17, POZNAŃ, 61-763, POZNAŃ, POLSKA
2013-09-04
2016-05-17
MOKRA, 1, POZNAŃ, 61-766, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie