KRS 0000439612
NIP6762459852
REGON12271473600000
NazwaMANPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMANPOWER
Data rejestracji 12 lis 2012 (12 lat temu) 12 lis 2012
Data usunięcia 05 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FRANCUSKA, 1, KATOWICE, 40-506, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWNATALIYA MIŚKIEWICZ
Wspólnik
2012-11-12
2014-06-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ.
Wspólnik
2012-11-12
2017-07-05
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ.
35703272700000
ANNA IRENA BROL
Wspólnik
2014-06-18
2017-07-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
ANNA IRENA BROL
Likwidator
2016-04-01
2016-06-27
GERD JÜRGEN MAGNUS
Likwidator
2016-06-27
2017-07-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
NATALIYA MIŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-11-12
2014-06-18
ANNA IRENA BROL
PREZES ZARZĄDU
2014-06-18
2014-11-26
GERD JÜRGEN MAGNUS
PREZES ZARZĄDU
2014-11-26
2016-04-01
2012-11-12
2016-04-01
MANPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-12
2014-11-26
ŚW. FILIPA, 23, KRAKÓW, 31-150, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie