KRS 0000439315
NIP6751482818
REGON12270888800000
NazwaELANDIS GABRYEL, PIWOWARCZYK, LISOWIEC SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaELANDIS GABRYEL, PIWOWARCZYK, LISOWIEC
Data rejestracji 12 lis 2012 (12 lat temu) 12 lis 2012
Data usunięcia 15 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. STAŃCZYKA, 3, KRAKÓW, 30-126, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6751482818
data rejestracji 01 wrz 2013
status Czynny
33103000190109850330027484
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
53103000190109850330041868
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
88103000190109853000447746
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
36103000190109786010098774
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
49103000190109780601068043
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
53103000190108400601137977
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
93103000190109850330042991
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAŁUKASZ ANDRZEJ LISOWIEC
Beneficjent
KAROL JÓZEF PIWOWARCZYK
Beneficjent
JACEK GABRYEL
Beneficjent
ŁUKASZ ANDRZEJ LISOWIEC
zgłaszający - członek zarządu
KAROL JÓZEF PIWOWARCZYK
zgłaszający - członek zarządu
JACEK GABRYEL
zgłaszający - członek zarządu
KAROL JÓZEF PIWOWARCZYK
Wspólnik
2012-11-12
2018-02-15
DAMIAN ŁUKASZ STOPA
Wspólnik
2012-11-12
2014-03-04
MICHAŁ ANDRZEJ DŁUŻNIEWSKI
Wspólnik
2012-12-17
2013-03-26
KRZYSZTOF JAROSŁAW MYTNIK
Wspólnik
2012-12-17
2013-03-26
ŁUKASZ ANDRZEJ LISOWIEC
Wspólnik
2012-12-17
2018-02-15
JACEK GABRYEL
Wspólnik
2012-12-17
2018-02-15
ŁUKASZ ANDRZEJ LISOWIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAROL JÓZEF PIWOWARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK GABRYEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM WSPÓLNIKOM ŁĄCZNIE.
KAROL JÓZEF PIWOWARCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2012-11-12
2018-02-15
DAMIAN ŁUKASZ STOPA
Członek Organu Reprezentacji
2012-11-12
2014-03-04
ŁUKASZ ANDRZEJ LISOWIEC
Członek Organu Reprezentacji
2012-12-17
2018-02-15
KRZYSZTOF JAROSŁAW MYTNIK
Członek Organu Reprezentacji
2012-12-17
2013-03-26
JACEK GABRYEL
Członek Organu Reprezentacji
2012-12-17
2018-02-15
MICHAŁ ANDRZEJ DŁUŻNIEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-12-17
2013-03-26
Członek Organu Reprezentacji
2017-07-17
2018-02-15
36688493000000
2012-11-12
2014-03-04
ELANDIS KAROL PIWOWARCZYK, DAMIAN STOPA SPÓŁKA JAWNA
2012-11-12
2013-12-10
GRZEGÓRZECKA, 79, KRAKÓW, 31-559, KRAKÓW, POLSKA
2013-12-10
2015-08-17
JANA SKRZYNECKIEGO, 19, KRAKÓW, 30-363, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie