KRS 0000438401
NIP8311632485
REGON10149538300000
Nazwa"SKY2VISION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKY2VISION
Data rejestracji 30 paź 2012 (12 lat temu) 30 paź 2012
Data usunięcia 05 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMARCIN JANKOWSKI
Wspólnik
2012-10-30
2015-01-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ BŁAŻEJ POPIELAS
Wspólnik
2012-10-30
2014-10-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ
ZYGMUNT GRZEGORZ POPIELAS
Wspólnik
2014-10-07
2015-01-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR PAWEŁ KREDOWSKI
Wspólnik
2015-01-30
2016-06-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DANISH ALI JAFFERY
Wspólnik
2016-06-17
2016-08-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
ZORAWAR SINGH TALWANDI
Wspólnik
2016-08-18
2018-12-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR PAWEŁ KREDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-01-30
2016-06-17
DANISH ALI JAFFERY
PREZES ZARZĄDU
2016-06-17
2016-08-18
ZORAWAR SINGH TALWANDI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-18
2018-12-05
MARCIN JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-30
2015-01-30
BARTŁOMIEJ BŁAŻEJ POPIELAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-30
2015-01-30
2012-10-30
2015-01-30
KASZTANOWA, 6, ŁASK, 98-100, ŁASK, POLSKA
2015-01-30
2016-08-18
AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 80, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA
2016-08-18
2017-12-20
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie