KRS 0000438327
NIP7272787578
REGON10147124700000
Nazwa3M GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa3M GROUP
Data rejestracji 29 paź 2012 (12 lat temu) 29 paź 2012
Data usunięcia 29 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGODNICA, 46, ŁÓDŹ, 94-316, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7272787578
data rejestracji 15 paź 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR GABRIEL GRĄBKOWSKI
Beneficjent
ENZO MORETTI
Beneficjent
PIOTR GABRIEL GRĄBKOWSKI
reprezentant
ENZO MORETTI
reprezentant
ENZO MORETTI
Wspólnik
2012-10-29
2021-11-29
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2700 ZŁ
ANDREA MORETTI
Wspólnik
2012-10-29
2014-07-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR GABRIEL GRĄBKOWSKI
Wspólnik
2014-07-21
2021-11-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,- ZŁOTYCH.
BEATA HENRYKA MORETTI
Likwidator
2021-03-09
2021-11-29
ENZO MORETTI
Likwidator
2021-03-09
2021-11-29
PIOTR GABRIEL GRĄBKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ENZO MORETTI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI - W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH - DO KWOTY 2.000,- (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁACZNIE, NATOMIAST POWYŻEJ TEJ KWOTY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ENZO MORETTI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2012-10-29
2021-03-09
ANDREA MORETTI
VICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2012-10-29
2014-07-21
BEATA HENRYKA MORETTI
WICEPREZES
2014-07-21
2021-03-09
PIOTR GABRIEL GRĄBKOWSKI
WICEPREZES
2014-07-21
2021-03-09
2012-10-29
2021-03-09
3M GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie