KRS 0000438224
NIP5842729253
REGON22177563200000
NazwaADAMANS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaADAMANS LTD
Data rejestracji 31 paź 2012 (12 lat temu) 31 paź 2012
Data usunięcia 21 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GALAKTYCZNA, 31, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWANNA MARIA TATARCZUK
Wspólnik
2012-10-31
2018-08-21
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 PLN
ILKKA TAPIO JYRKKIÖ
Wspólnik
2012-10-31
2017-09-20
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MIKKO KALERVO HOLOPAINEN
Wspólnik
2012-10-31
2017-09-20
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MIIKA TOIVO KUJALA
Wspólnik
2012-10-31
2017-09-20
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ARTUR PIOTR TATARCZUK
Wspólnik
2017-09-20
2018-08-21
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANNA MARIA TATARCZUK
Likwidator
2018-02-23
2018-08-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA MARIA TATARCZUK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-31
2018-02-23
MIKKO KALERVO HOLOPAINEN
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2012-10-31
2017-09-20
MIIKA TOIVO KUJALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-31
2017-09-20
ILKKA TAPIO JYRKKIÖ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-31
2017-09-20
2012-10-31
2018-02-23
ADAMANS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie