KRS 0000438179
NIP5342486965
REGON14618829800000
NazwaC.L.J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaC.L.J
Data rejestracji 30 paź 2012 (12 lat temu) 30 paź 2012
Data usunięcia 31 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KRAKOWSKA, 132, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNESONGE CHEN
Wspólnik
2012-10-30
2022-01-31
1980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
SONGE CHEN
PREZES ZARZĄDU
2012-10-30
2022-01-31
BAOHE LIU
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-30
2022-01-31
PAWEŁ KOWALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-30
2013-12-09
2012-10-30
2014-07-24
DĄBROWSKIEGO, 1, PIASTÓW, 05-820, PIASTÓW, POLSKA
2014-07-24
2015-04-14
AL.KRAKOWSKA, 132, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie