KRS 0000438154
NIP9512361734
REGON14639573200000
NazwaLINK GREENECO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLINK GREENECO ENERGY
Data rejestracji 26 paź 2012 (12 lat temu) 26 paź 2012
Data usunięcia 25 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA KAZURY, 18, WARSZAWA, 02-795, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIANNA IZABELA HOJARCZYK
Wspólnik
2012-10-26
2015-08-28
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1800,00 ZŁ
MAREK KONDEJ
Wspólnik
2012-10-26
2015-08-28
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2400,00 ZŁ
SYLWIA MAGDALENA RÓŻYCKA JAROŚ
Wspólnik
2012-10-26
2015-08-28
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1800,00 ZŁ
RAFAŁ MATEUSZ CAPIGA
Wspólnik
2015-08-28
2019-01-25
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ LUBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-26
2013-11-12
MARTYNA LUBAŃSKA ŁAZARSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-12
2015-08-28
RAFAŁ MATEUSZ CAPIGA
PREZES ZARZĄDU
2015-08-28
2019-01-25
2012-10-26
2015-08-28
MERCURIUS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-26
2012-12-20
PLAC DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA
2012-12-20
2015-08-28
LACHMANA, 4, WARSZAWA, 02-786, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie