KRS 0000438080
NIP5272686014
REGON14636526300000
NazwaE.J. INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaE.J. INWEST
Data rejestracji 29 paź 2012 (12 lat temu) 29 paź 2012
Data usunięcia 29 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 14, POZNAŃ, 60-750, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 310000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHWspólnik
2012-10-29
2013-09-10
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
14092409800000
Wspólnik
2013-09-10
2014-12-19
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
14248523700000
MORGAN CORPORATE LLC 1133
Wspólnik
2014-12-19
2016-12-08
6200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 310.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-12-08
2023-11-29
6200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 310.000 ZŁOTYCH
14655033900000
EKATERINA MIKOŁAJCZAK
Prokurent
2013-09-10
2015-08-12
PROKURA SAMOISTNA
INNA STEFANIAK
Prokurent
2014-12-19
2015-08-12
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
INNA STEFANIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-29
2014-12-19
TADEUSZ MARIAN SOBIERAJSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-19
2017-11-24
ROKAS GALDIKAS
PREZES ZARZĄDU
2017-11-24
2023-11-29
2012-10-29
2013-09-10
PŁOCKA, 15B, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
2013-09-10
2014-12-19
ŻÓŁKIEWSKIEGO, 40, WARSZAWA, 04-305, WARSZAWA, POLSKA
2014-12-19
2016-12-08
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 61, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie