KRS 0000437950
NIP8133675089
REGON18090048000000
NazwaTOPMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTOPMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 paź 2012 (12 lat temu) 25 paź 2012
Data usunięcia 12 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. LOTNIKÓW, 16, RZESZÓW, 35-303, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8133675089
data rejestracji 01 sie 2018
status Czynny
87114020040000330279064546
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPAULINA JULIA BORKOWSKA
Beneficjent
LAURA MARIA BORKOWSKA
Beneficjent
LAURA MARIA BORKOWSKA
zgłaszający - komplementariusz
MAREK ROBERT WRÓBEL
Wspólnik
2012-10-25
2018-02-01
PAULINA JULIA BORKOWSKA
Wspólnik
2012-10-25
2018-02-01
RAFAŁ CAPIŃSKI
Wspólnik
2018-02-01
2020-06-23
PAULINA JULIA BORKOWSKA
Wspólnik
2020-06-23
2022-04-12
PAULINA JULIA BORKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
LAURA MARIA BORKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiTOPMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KOMPLEMENTARIUSZ - REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; CZŁONKIEM ZARZĄDU (OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTACJI ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI) -KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI TOPMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST: RAFAŁ CAPIŃSKI - PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2012-10-25
2022-04-12
18089012600000
2012-10-25
2018-02-01
HERBOWA, 101, RZESZÓW, 35-317, RZESZÓW, POLSKA
2018-02-01
2018-07-12
UL. WĄWOZOWA, 32F, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA
2018-07-12
2019-12-13
UL. CYSTERSÓW, 21, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie