KRS 0000437887
NIP7792409078
REGON30225857800000
NazwaCREDIT RISK BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCREDIT RISK BROKERS
Data rejestracji 30 paź 2012 (12 lat temu) 30 paź 2012
Data usunięcia 02 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 301, POZNAŃ, 60-406, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 305000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@CRBROKERS.PL
Dane podatkowe
NIP 7792409078
data rejestracji 15 sty 2013
status Czynny
54102040270000120214573416
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
49102040270000140214573408
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPAWEŁ MAKSYMILIAN LESZCZUK
Beneficjent
TOMASZ MACIEJ MADZIO
Beneficjent
PAWEŁ MAKSYMILIAN LESZCZUK
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ MACIEJ MADZIO
Wspólnik
2012-10-30
2022-12-02
2593 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 129.650,00 ZŁ
PAWEŁ MAKSYMILIAN LESZCZUK
Wspólnik
2012-10-30
2022-12-02
2593 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 129.650,00 ZŁ
MARCIN JÓZEF RÓŻYCKI
Wspólnik
2019-02-27
2022-12-02
914 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.700,00 ZŁ
PAWEŁ MAKSYMILIAN LESZCZUK
Beneficjent
akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
brak
TOMASZ MACIEJ MADZIO
Beneficjent
akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ MAKSYMILIAN LESZCZUK
PREZES ZARZĄDU
2015-08-28
2022-12-02
PAWEŁ MAKSYMILIAN LESZCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-30
2015-08-28
TOMASZ MACIEJ MADZIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-30
2015-08-28
TOMASZ MACIEJ MADZIO
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-08-28
2022-12-02
MARCIN JÓZEF RÓŻYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-17
2022-12-02
2012-10-30
2015-02-13
BUKOWSKA, 12, POZNAŃ, 60-810, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie