KRS 0000436232
NIP8522599833
REGON32128884000000
NazwaFGI FINANSOWA GRUPA INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFGI FINANSOWA GRUPA INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 paź 2012 (12 lat temu) 11 paź 2012
Data usunięcia 10 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres KRZYWOUSTEGO, 11, SZCZECIN, 70-250, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8522599833
data rejestracji 07 lis 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWspólnik
2012-10-11
2021-12-10
32092325700000
KATARZYNA AGNIESZKA GDANIEC ŚMIŁOWSKA
Wspólnik
2012-10-11
2021-12-10
PIOTR MARCIN PONCYLJUSZ
Wspólnik
2012-10-11
2021-12-10
ALEKSANDRA EWA PONCYLJUSZ
Beneficjent
KATARZYNA AGNIESZKA GDANIEC-ŚMIŁOWSKA
Beneficjent
PIOTR MARCIN PONCYLJUSZ
Beneficjent
ALEKSANDRA EWA PONCYLJUSZ
reprezentant
PIOTR MARCIN PONCYLJUSZ
reprezentant
KATARZYNA AGNIESZKA GDANIEC-ŚMIŁOWSKA
reprezentant
ALEKSANDRA EWA PONCYLJUSZ
Beneficjent
POSIADANIE 1% UDZIAŁÓW W GRUPA INWESTOR SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
KATARZYNA AGNIESZKA GDANIEC-ŚMIŁOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PIOTR MARCIN PONCYLJUSZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
45% UDZIAŁU W ZYSKU I STRATACH SPÓŁKI
POSIADANIE 99% UDZIAŁÓW W GRUPA INWESTOR SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - GRUPA INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: PIOTR PONCYLIUSZ - PREZES ZARZĄDU I EWA PONCYLIUSZ - WICEPREZES ZARZĄDU. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2012-10-11
2021-12-10
32092325700000
2012-10-11
2021-12-10
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-10-11
2021-12-10
FGI FINANSOWA GRUPA INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-10-11
2021-12-10
KRZYWOUSTEGO, 11, SZCZECIN, 70-250, SZCZECIN, POLSKA
2015-08-27
2021-12-10
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-08-27
2021-12-10
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2015-08-27
2021-12-10
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-08-27
2021-12-10
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-08-27
2021-12-10
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-08-27
2021-12-10
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie