KRS 0000436154
NIP5562752682
REGON34133747400000
NazwaINOHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINOHURT
Data rejestracji 11 paź 2012 (12 lat temu) 11 paź 2012
Data usunięcia 05 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TRANSPORTOWCA, 31, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5562752682
data rejestracji 01 lis 2012
status Czynny
16102015050000060201881168
PKO Oddział 1 w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 39 88-100 inowrocławski POLSKA
39102015050000060202177186
PKO Oddział 1 w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 39 88-100 inowrocławski POLSKA
85102015050000000201900687
PKO Oddział 1 w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 39 88-100 inowrocławski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJMICHAŁ RAJMUND SZUBARGA
Beneficjent
MICHAŁ RAJMUND SZUBARGA
reprezentant
MICHAŁ ANDRZEJ MATUSZAK
reprezentant
ZDZISŁAW ANTONI MICHALSKI
Wspólnik
2012-10-11
2017-10-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
MICHAŁ RAJMUND SZUBARGA
Wspólnik
2017-10-06
2020-02-05
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ
MICHAŁ MATUSZAK
Wspólnik
2018-07-22
2019-05-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
Wspólnik
2019-05-09
2020-02-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
38092022300000
MICHAŁ RAJMUND SZUBARGA
Prokurent
2018-07-22
2020-02-05
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ RAJMUND SZUBARGA
Beneficjent
POSIADACZ 90% UDZIAŁÓW W INOHURT INTERNATIONAL SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM INOHURT INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP.K.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE.
MICHAŁ MATUSZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-26
2020-02-05
DARIUSZ STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2012-10-11
2013-03-26
2012-10-11
2013-11-26
SZYMBORSKA, 13, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
2013-11-26
2018-05-18
NOWA, 32, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie