KRS 0000436041
NIP9462641086
REGON06146964300000
Nazwa4M GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa4M GROUP
Data rejestracji 11 paź 2012 (12 lat temu) 11 paź 2012
Data usunięcia 30 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JODŁOWA, 16, LUBLIN, 20-825, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9462641086
data rejestracji 26 paź 2012
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓWZIGNIEW MARIAN KAWCZYŃSKI
Beneficjent
IWONA ANNA MAZUR
Beneficjent
IWONA ANNA MAZUR
reprezentant
IWONA ANNA MAZUR
Wspólnik
2012-10-11
2024-07-30
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.750 ZŁ
LESZEK GRZEGORZ KRZYKOWSKI
Wspólnik
2012-10-11
2015-07-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
ZBIGNIEW MARIAN KAWCZYŃSKI
Wspólnik
2015-07-08
2024-07-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁ
IWONA ANNA KAWCZYŃSKA
Likwidator
2023-02-28
2024-07-30
ZIGNIEW MARIAN KAWCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
CZŁONEK ZARZĄDU
IWONA ANNA MAZUR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PREZES
PREZES
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IWONA ANNA MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2012-10-11
2023-02-28
LESZEK GRZEGORZ KRZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-11
2015-07-08
ZBIGNIEW MARIAN KAWCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-08
2023-02-28
2012-10-11
2015-07-08
IWLETRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-08
2023-02-28
4M GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-11
2015-07-08
EWY SZELBURG-ZAREMBINY, 17, LUBLIN, 20-448, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie