KRS 0000435960
NIP5833155226
REGON22176507100000
NazwaAF ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAF ENERGY
Data rejestracji 09 paź 2012 (12 lat temu) 09 paź 2012
Data usunięcia 06 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0510Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO #0520Z WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) #0710Z GÓRNICTWO RUD ŻELAZA #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #1910Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHOLENA VASYLEVSKA
Wspólnik
2012-10-09
2013-10-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
OLGA POKANEVICH
Wspólnik
2012-10-09
2014-03-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
SERGEI MARKOV
Wspólnik
2013-10-08
2023-07-06
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
IWONA BARBARA GNIEWKOWSKA
Wspólnik
2015-11-18
2023-07-06
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SERGEI MARKOV
PREZES ZARZĄDU
2013-10-08
2016-09-29
IWONA BARBARA GNIEWKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-20
2023-07-06
OLENA VASYLEVSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-10-09
2013-10-08
2012-10-09
2015-11-18
MEAT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-09
2015-11-18
DŁUGA, 81/83, GDAŃSK, 80-831, GDAŃSK, POLSKA
2015-11-18
2017-09-29
AL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 140, GDAŃSK, 80-416, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie