KRS 0000435806
NIP7543067437
REGON16148430300000
NazwaTIPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTIPAC
Data rejestracji 08 paź 2012 (12 lat temu) 08 paź 2012
Data usunięcia 28 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REYMONTA, 49, OPOLE, 45-072, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@TIPAC.PL
Dane podatkowe
NIP 7543067437
data rejestracji 09 maj 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 kwi 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIJERZY RYSZARD MARCINIAK
Wspólnik
2012-10-08
2023-04-28
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ
ROLAND FIKUS
Wspólnik
2012-10-08
2013-06-07
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR ROMUALD EJSYMONT
Wspólnik
2012-10-08
2015-04-24
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
MIROSŁAW ROBERT CZAPKA
Wspólnik
2013-06-07
2016-08-03
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁ
DANUTA EWA URBANIAK
Wspólnik
2016-08-03
2023-04-28
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W TYM OBEJMUJĄCYM PRAWA I OBOWIĄZKI O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM BĄDŹ PROKURENTEM SPÓŁKI, NATOMIAST W PRZYPADKU REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ.
JERZY RYSZARD MARCINIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-08
2020-08-24
ROLAND FIKUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-08
2013-06-07
SŁAWOMIR ROMUALD EJSYMONT
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-08
2014-09-11
2012-10-08
2023-04-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-08
2023-04-28
TIPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-08
2023-04-28
REYMONTA, 49, OPOLE, 45-072, OPOLE, POLSKA
2015-04-24
2023-04-28
1729Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
2015-04-24
2023-04-28
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2015-04-24
2023-04-28
1813Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
2015-04-24
2023-04-28
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2015-04-24
2023-04-28
4636Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
2015-04-24
2023-04-28
4639Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2015-04-24
2023-04-28
4649Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2015-04-24
2023-04-28
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2015-04-24
2023-04-28
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2015-04-24
2023-04-28
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie