KRS 0000435572
NIP9462641034
REGON06147135000000
NazwaINAWERA DOT COM GĘCA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINAWERA DOT COM GĘCA I WSPÓLNICY
Data rejestracji 05 paź 2012 (12 lat temu) 05 paź 2012
Data usunięcia 03 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JEŻYNOWA, 11, TURKA, 20-258, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9462641034
data rejestracji 01 sty 2013
status Czynny
88105019531000002369216409
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/.GABRIELA JOANNA WALIGÓRSKA
Beneficjent
ZOFIA GĘCA
Beneficjent
DAWID GRZEGORZ GĘCA
Beneficjent
IRENEUSZ GRZEGORZ GĘCA
Beneficjent
DAWID GRZEGORZ GĘCA
zgłaszający - wspólnik spółki
ZOFIA GĘCA
Wspólnik
2012-10-05
2021-09-03
RYSZARD SŁAWOMIR MOKRZAN
Wspólnik
2012-10-05
2015-04-08
IRENEUSZ GRZEGORZ GĘCA
Wspólnik
2021-06-14
2021-09-03
DAWID GRZEGORZ GĘCA
Wspólnik
2012-10-05
2021-09-03
GABRIELA JOANNA WALIGÓRSKA
Wspólnik
2012-10-05
2021-09-03
Wspólnik
2012-10-05
2021-06-14
06141072700000
DAWID GRZEGORZ GĘCA
Prokurent
2021-07-14
2021-09-03
SAMOISTNA
GABRIELA JOANNA WALIGÓRSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ZOFIA GĘCA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
DAWID GRZEGORZ GĘCA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
IRENEUSZ GRZEGORZ GĘCA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2012-10-05
2021-06-14
06141072700000
IRENEUSZ GRZEGORZ GĘCA
Członek Organu Reprezentacji
2021-06-14
2021-09-03
2012-10-05
2021-06-14
INAWERA DOT COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-10-05
2015-04-08
JULIUSZA KOSSAKA, 79, LUBLIN, 20-358, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie