KRS 0000435393
NIP6772371567
REGON12267554500000
Nazwa"QCHNIA CZARODZIEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaQCHNIA CZARODZIEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 paź 2012 (12 lat temu) 03 paź 2012
Data usunięcia 14 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. STAŃCZYKA, 9, KRAKÓW, 30-126, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6772371567
data rejestracji 01 mar 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKWspólnik
2012-10-03
2021-06-14
12262839100000
ROMAN JÓZEF KONIK
Wspólnik
2012-10-03
2021-06-14
RAFAŁ STANISŁAW KONIK
Wspólnik
2012-10-03
2017-12-21
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZOWI. W PRZYPADKU GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYKONYJE W JEJ IMIENIU OSOBA LUB OSOBY UPOWAŻNIONE DO SKŁADANIA W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI QCHNIA CZARODZIEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMOISTNY ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ROMAN KONIK - PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2012-10-03
2021-06-14
12262839100000
QCHNIA CZARODZIEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-18
2021-06-14
2012-10-03
2015-11-18
"U ROMANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-10-03
2013-08-14
3 MAJA, 9, KRAKÓW, 30-062, KRAKÓW, POLSKA
2013-08-14
2021-01-15
KRÓLEWSKA, 65A, KRAKÓW, 30-081, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie