KRS 0000435348
NIP9820373911
REGON10150113200000
NazwaARESSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARESSO
Data rejestracji 08 lis 2012 (12 lat temu) 08 lis 2012
Data usunięcia 28 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASTOWSKA, 202, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ARESSO2012@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIIGOR STANISŁAW MICHOŃ
Wspólnik
2012-11-08
2014-07-23
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
IRENA LAKATOSOVA
Wspólnik
2014-07-23
2015-03-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
LUBOS STRUNAK
Wspólnik
2015-03-11
2019-02-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
IGOR STANISŁAW MICHOŃ
PREZES ZARZĄDU
2012-11-08
2014-07-23
IRENA LAKATOSOVA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-23
2015-03-11
LUBOS STRUNAK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-11
2019-02-28
2012-11-08
2013-04-24
WEDMANOWEJ, 7, ŁÓDŹ, 93-228, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie