KRS 0000435086
NIP5842603115
REGON22034501300000
NazwaTORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ARKOŃSKA BP SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ARKOŃSKA BP
Data rejestracji 01 paź 2012 (12 lat temu) 01 paź 2012
Data usunięcia 10 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ARKOŃSKA, 6/A4, GDAŃSK, 80-387, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #910 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2012-10-01
2012-12-10
19274739400000
MAŁGORZATA BARBARA DOBROWOLSKA
Wspólnik
2012-10-01
2012-12-10
SŁAWOMIR GAJEWSKI
Likwidator
2012-10-25
2012-12-10
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. WSPÓLNIKA TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD. PREZESEM ZARZĄDU TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST SŁAWOMIR GAJEWSKI.
Członek Organu Reprezentacji
2012-10-01
2012-10-25
19274739400000
MAŁGORZATA BARBARA DOBROWOLSKA
Członek Organu Reprezentacji
2012-10-01
2012-10-25
2012-10-01
2012-10-25
TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ARKOŃSKA BP SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie