KRS 0000434808
NIP5542919328
REGON34133698300000
NazwaDSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDSE
Data rejestracji 09 paź 2012 (12 lat temu) 09 paź 2012
Data usunięcia 31 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DSESPZOO@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAMICHALINA ŻMICH
Wspólnik
2012-10-09
2015-08-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
DAWID KASZUBOWSKI
Wspólnik
2012-10-09
2015-08-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-08-24
2017-01-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
34150840900000
JACEK FIRKOWSKI
Wspólnik
2017-01-03
2020-05-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2020-05-27
2024-07-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
36206705000000
LIDIA JARMUŻ KORALEWSKA
Kurator
2023-03-09
2024-07-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
DAWID KASZUBOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2012-10-09
2013-05-29
MICHALINA ŻMICH
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2012-10-09
2015-08-24
JACEK FIRKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-08-24
2019-09-06
BARTOSZ MARCINIAK
PREZES ZARZĄDU
2020-05-27
2021-09-24
2012-10-09
2015-08-24
PRZEMYSŁOWA, 8, BYDGOSZCZ, 85-758, BYDGOSZCZ, POLSKA
2015-08-24
2021-08-27
UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Km 1412/21
2021-12-20
2022-09-28
13476.08 PLN
I C 469/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdańsku
Km 1402/21
2022-06-27
2024-01-29
3583.23 PLN
VI Nc-e 1231776/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Łukasz Brudzyński Kancelaria Komornicza nr XXIII w Toruniu
Km 620/21
2022-06-29
2024-01-29
3182.31 PLN
VI Nc-e 1961595/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Łukasz Brudzyński Kancelaria Komornicza nr XXIII w Toruniu
GKm 61/21
2022-12-23
2024-01-05
19602.14 PLN
VIII GNc 2670/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Grabarczyk Kancelaria Komornicza nr XXIII w Gdańsku
Kms 29/23
2023-09-08
2023-09-28
2514.6 PLN
XV GUk 6/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie