KRS 0000434589
NIP9571066480
REGON22175295000000
NazwaAVENIR CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAVENIR CONSULTING GROUP
Data rejestracji 26 wrz 2012 (12 lat temu) 26 wrz 2012
Data usunięcia 28 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘEWA TERESA CZERLONEK
Wspólnik
2012-09-26
2014-05-23
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
WIKTOR ANDRZEJ PINCZYŃSKI
Wspólnik
2014-05-23
2016-06-10
LICZBA UDZIAŁÓW: 50 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 5000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)
ZBIGNIEW BRONISŁAW JURKOWSKI
Wspólnik
2016-06-10
2017-07-28
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR JERZY POPIOŁEK
Wspólnik
2016-06-10
2017-07-28
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-06-10
2016-06-29
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH
14190036100000
MARTA ZNAMIEROWSKA
Wspólnik
2016-06-29
2017-07-28
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-07-28
2017-12-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14190036100000
OLEH PROKOPCHUK
Wspólnik
2017-12-07
2020-08-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
OLEH PROKOPCHUK
PREZES ZARZĄDU
2017-12-07
2020-08-28
WIKTOR ANDRZEJ PINCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-23
2016-06-10
PIOTR JÓZEF TALAR
PREZES ZARZĄDU
2016-06-10
2017-12-07
EWA TERESA CZERLONEK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2014-05-23
2012-09-26
2014-05-23
ALEJA GENERAŁA JÓZEFA HALLERA, 60, GDAŃSK, 80-426, GDAŃSK, POLSKA
2014-05-23
2015-01-28
PIEKARNICZA, 24, GDAŃSK, 80-126, GDAŃSK, POLSKA
2015-01-28
2016-01-22
UL. POTOKOWA, 26, GDAŃSK, 80-283, GDAŃSK, POLSKA
2016-01-22
2016-06-10
UL. LUDWIKA BEETHOVENA, 125, GDAŃSK, 80-171, GDAŃSK, POLSKA
2016-06-10
2018-09-11
UL. JANA UPHAGENA, 27, GDAŃSK, 80-237, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie