KRS 0000434580
NIP7831692145
REGON30222500100000
NazwaKOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOMI
Data rejestracji 27 wrz 2012 (12 lat temu) 27 wrz 2012
Data usunięcia 04 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PSZENNA, 5B, POZNAŃ, 61-663, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 38000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMATYLDA KOTECKA
Beneficjent
AGNIESZKA PORASZKA-KOTECKA
reprezentant
AGNIESZKA PORASZKA-KOTECKA
Beneficjent
Wspólnik
2012-09-27
2021-08-04
760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000 ZŁ.
30220061000000
MATYLDA KOTECKA
Beneficjent
JEST RAZEM ZE WSPÓLNIKIEM TOPP SP. Z O. O. (KRS: 0000431439) AGNIESZKĄ PORASZKĄ-KOTECKĄ (SWOJĄ MATKĄ, PRZEDSTAWICIELEM ) WSPÓŁWŁAŚCICIELEM 760 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM TOPP SP. Z O.O. WSPÓŁPOSIADANE W TEN SPOSÓB UDZIAŁY STANOWIĄ 95% UDZIAŁÓW TOPP SP. Z O. O., A SPÓŁKA TA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM KOMI SP. Z O. O. (KRS: 0000434580).
AGNIESZKA PORASZKA-KOTECKA
Beneficjent
JEST WSPÓLNIKIEM TOPP SP. Z O. O. (KRS: 0000431439), W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA 40 UDZIAŁÓW (WŁASNOŚĆ) ORAZ 760 UDZIAŁÓW (STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ ZE WSPÓLNIKIEM MAŁOLETNIĄ MATYLDĄ KOTECKĄ WOBEC KTÓREJ JEST PRZEDSTAWICIELEM USTAWOWYM) W KAPITALE ZAKŁADOWYM TOPP SP. Z O. O. ŁĄCZNIE UDZIAŁY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ I WSPÓŁWŁASNOŚĆ STANOWIĄ 100% UDZIAŁÓW TOPP SP. Z O. O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMI SP. Z O.O.
JEST JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (PREZESEM ZARZĄDU) TOPP SP. Z O.O. UPRAWNIONYM DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMI SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
AGNIESZKA PORASZKA KOTECKA
PREZES ZARZĄDU
2012-09-27
2019-08-21
MIKOŁAJ KOTECKI
PREZES ZARZĄDU
2019-08-21
2020-12-30
AGNIESZKA PORASZKA KOTECKA
PREZES ZARZĄDU
2020-12-30
2021-08-04
2012-09-27
2013-10-24
LIBELTA, 26, POZNAŃ, 61-707, POZNAŃ, POLSKA
2013-10-24
2019-12-11
ŚLĄSKA, 6, POZNAŃ, 60-614, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie