KRS 0000434363
NIP7792408713
REGON30223038000000
NazwaBIO ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIO ENERGY GROUP
Data rejestracji 01 paź 2012 (12 lat temu) 01 paź 2012
Data usunięcia 11 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WYZWOLENIA, 2, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 204000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@BEG-MEDIA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURATOMASZ ŁUKASZ BRZEZIŃSKI
Wspólnik
2012-10-01
2014-06-09
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
DOMINIKA KAROLINA SOMMER
Wspólnik
2014-06-09
2017-07-07
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ
PIOTR MICHAŁ GŁÓWKA
Wspólnik
2017-07-07
2024-09-11
1.920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 192.000,00 ZŁ.
DAMIAN ROŻEK
Wspólnik
2012-10-01
2014-06-09
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
JACEK MACIEJ PIÓRO
Wspólnik
2012-10-01
2014-06-09
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DAMIAN ROŻEK
PREZES
2012-10-01
2014-06-09
DOMINIKA KAROLINA SOMMER
PREZES ZARZĄDU
2014-06-09
2016-06-08
PIOTR MICHAŁ GŁÓWKA
PREZES ZARZĄDU
2017-07-07
2024-09-11
2012-10-01
2014-06-09
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 26B, POZNAŃ, 60-751, POZNAŃ, POLSKA
2014-06-09
2016-06-28
WRÓBLEWSKIEGO, 67, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-106, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
2016-06-28
2017-10-24
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
2428-SEE.711.27893.22.UMO.KB
2022-07-14
2022-08-03
37811.32 PLN
2428-723.490519.2022
Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich
2428-SEE.711.27893.22.UMO.KB
2022-07-14
2022-08-03
47211.52 PLN
2428-723.490511.2022
Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich
2428-SEE.711.27893.22.UMO.KB
2022-07-14
2022-08-03
43298.62 PLN
2428-723.490503.2022
Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich
2428-SEE.711.27893.22.UMO.KB
2022-07-14
2022-08-03
27566.82 PLN
2428-723.490494.2022
Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich
2428-SEE.711.27893.22.UMO.KB
2022-07-14
2022-08-03
25110.87 PLN
2428-723.490464
Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich
2428-SEE.711.27881.22.UMO.KB
2022-07-14
2022-08-03
3793.19 PLN
2428-SEW.723.803.2017
Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich
2428-SEE.711.27893.22.UMO.KB
2022-07-14
2022-08-03
101024.37 PLN
2428-723.490560.2022
Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich
2428-SEE.711.27893.22.UMO.KB
2022-07-14
2022-08-03
80164.47 PLN
2428-723.490545.2022
Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich
2428-SEE.711.27893.22.UMO.KB
2022-07-14
2022-08-03
57811.74 PLN
2428-723.490525.2022
Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich
2428-SEE.711.27888.22.UMO.KB
2022-07-15
2022-08-03
385.32 PLN
FUP.3161.3.2.15.2019
Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie