KRS 0000434113
NIP9452170194
REGON12266906500000
NazwaKLINIKA MASAŻU I FIZJOTERAPII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKLINIKA MASAŻU I FIZJOTERAPII
Data rejestracji 26 wrz 2012 (12 lat temu) 26 wrz 2012
Data usunięcia 12 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PACHOŃSKIEGO, 28, KRAKÓW, 31-223, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNATOMASZ PAWEŁ KOSTECKI
Beneficjent
MONIKA STANISŁAWA ZAROTYŃSKA
Beneficjent
TOMASZ PAWEŁ KOSTECKI
reprezentant
TOMASZ PAWEŁ KOSTECKI
Wspólnik
2012-09-26
2022-05-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
MONIKA STANISŁAWA ZAROTYŃSKA
Wspólnik
2012-09-26
2022-05-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
TOMASZ PAWEŁ KOSTECKI
Likwidator
2018-04-27
2022-05-12
MONIKA STANISŁAWA ZAROTYŃSKA
Likwidator
2018-04-27
2022-05-12
TOMASZ PAWEŁ KOSTECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MONIKA STANISŁAWA ZAROTYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 15 000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) - UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 15 000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) - WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
TOMASZ PAWEŁ KOSTECKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2018-04-27
MONIKA STANISŁAWA ZAROTYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2018-04-27
2012-09-26
2018-04-27
KLINIKA MASAŻU I FIZJOTERAPII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie