KRS 0000434036
NIP1231272590
REGON14630821300000
NazwaEQUUS QUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEQUUS QUALITY
Data rejestracji 21 wrz 2012 (12 lat temu) 21 wrz 2012
Data usunięcia 15 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SASANKI, 42, JÓZEFOSŁAW, 05-509, JÓZEFOSŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#14 PRODUKCJA ODZIEŻY #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #0143 CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCHMAGDALENA KATARZYNA MIECZNIKOWSKA
Wspólnik
2012-09-21
2014-12-15
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 20000,00
AGNIESZKA BARBARA RYDZ SURMACZ
Wspólnik
2012-09-21
2014-12-15
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 20000,00
MAGDALENA KATARZYNA MIECZNIKOWSKA
Likwidator
2013-09-13
2014-12-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAGDALENA KATARZYNA MIECZNIKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-09-21
2013-09-13
AGNIESZKA BARBARA RYDZ SURMACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-21
2013-09-13
2012-09-21
2013-09-13
EQUUS QUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie