KRS 0000433657
NIP5272680520
REGON14621672900000
Nazwa"INDEPENDENT MEDIA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINDEPENDENT MEDIA GROUP
Data rejestracji 24 wrz 2012 (12 lat temu) 24 wrz 2012
Data usunięcia 06 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFA BEMA, 60, WARSZAWA, 01-255, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 255000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272680520
data rejestracji 30 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1811Z DRUKOWANIE GAZET #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAŁUKASZ MIKOŁAJ PIOTROWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ MAREK PIOTROWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ MAREK PIOTROWSKI
reprezentant
KRZYSZTOF MICHAŁ PAPLIŃSKI
Wspólnik
2012-09-24
2019-07-31
5100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 255.000,00 ZŁ
ANDRZEJ MAREK PIOTROWSKI
Wspólnik
2019-07-31
2022-10-06
5099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 254.950,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MICHAŁ PAPLIŃSKI
Likwidator
2015-09-18
2017-11-06
ANDRZEJ MAREK PIOTROWSKI
Likwidator
2021-09-24
2022-10-06
ŁUKASZ MIKOŁAJ PIOTROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ MAREK PIOTROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄD SPÓŁKI, SPÓŁKĘ TĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF MICHAŁ PAPLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-24
2015-09-18
KRZYSZTOF MICHAŁ PAPLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-06
2019-07-31
ANDRZEJ MAREK PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-07-31
2021-09-24
2012-09-24
2015-09-18
"INDEPENDENT MEDIA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-18
2017-11-06
"INDEPENDENT MEDIA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2012-09-24
2019-07-31
SMOCZA, 26, WARSZAWA, 01-041, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie