KRS 0000433291
NIP5252549863
REGON14630421500000
NazwaOPENRATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOPENRATE
Data rejestracji 18 wrz 2012 (12 lat temu) 18 wrz 2012
Data usunięcia 11 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWOURSYNOWSKA, 139J, WARSZAWA, 02-776, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMICHAŁ MARCIN GRZYWACZ
Wspólnik
2012-09-18
2013-05-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ ZAWADA
Wspólnik
2012-09-18
2013-05-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
JAKUB BIERZYŃSKI
Wspólnik
2013-05-17
2018-04-11
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200,- ZŁOTYCH
LESZEK WIERCHOWIEC
Wspólnik
2013-05-17
2013-12-12
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850,00 ZŁOTYCH
JOANNA KORCZAK
Likwidator
2017-07-05
2018-04-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚIWADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MICHAŁ MARCIN GRZYWACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-18
2013-05-17
JOANNA KORCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-17
2017-07-05
PIOTR KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-17
2013-12-12
EDYTA DANUTA GUT WIERCHOWIEC
PREZES ZARZĄDU
2013-12-12
2015-04-27
2012-09-18
2013-05-17
GOOD DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-17
2017-07-05
OPENRATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-09-18
2013-05-17
MARIENSZTAT, 8, WARSZAWA, 00-302, WARSZAWA, POLSKA
2013-05-17
2014-05-27
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 11/19, WARSZAWA, 00-508, WARSZAWA, POLSKA
2014-05-27
2016-01-07
TYNIECKA, 27, WARSZAWA, 02-615, WARSZAWA, POLSKA
2016-01-07
2016-04-06
UL. BUKOWIŃSKA, 22A, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
2016-04-06
2017-03-03
UL. LUDWIKA KRZYWICKIEGO, 34, WARSZAWA, 02-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie