KRS 0000432945
NIP5272685090
REGON14630484700000
NazwaQ & H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaQ & H
Data rejestracji 14 wrz 2012 (12 lat temu) 14 wrz 2012
Data usunięcia 15 mar 2017 15 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHŁODNA, 48, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNEVAN QUANG NGUYEN
Wspólnik
2012-09-14
2016-08-04
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
VAN DUAN DOAN
Wspólnik
2012-09-14
2016-08-04
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
DINH HUY VUONG
Wspólnik
2016-08-04
2017-03-15
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
DINH HUY VUONG
Likwidator
2016-09-28
2017-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
VAN QUANG NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2012-09-14
2016-08-04
VAN DUAN DOAN
ZASTĘPCA PREZESA
2012-09-14
2016-08-04
DINH HUY VUONG
PREZES ZARZĄDU
2016-08-04
2016-09-28
2012-09-14
2016-09-28
Q & H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-09-14
2013-10-23
AL. SOLIDARNOŚCI, 104, WARSZAWA, 01-016, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie