KRS 0000432892
NIP6292465305
REGON24303802300000
NazwaBIO-ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIO-ACTIV
Data rejestracji 14 wrz 2012 (12 lat temu) 14 wrz 2012
Data usunięcia 08 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODLESIE, 3, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-303, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6292465305
data rejestracji 11 lut 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 lut 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMAREK RYSZARD GOGOLAK
Wspólnik
2012-09-14
2014-01-31
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ
RADOSŁAW JACEK JAKUBOWSKI
Wspólnik
2012-09-14
2020-01-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
WOJCIECH JAN ŚLUSARCZYK
Wspólnik
2013-02-11
2020-01-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MAREK RYSZARD GOGOLAK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-14
2014-01-31
RADOSŁAW JACEK JAKUBOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-14
2014-01-31
RADOSŁAW JACEK JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-31
2020-01-08
WOJCIECH JAN ŚLUSARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-11
2020-01-08
2012-09-14
2013-02-11
DĄBROWSKIEGO, 34, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
2013-02-11
2014-03-10
ROŹDZIEŃSKIEGO, 11, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-308, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie