KRS 0000431999
NIP6482766926
REGON24305078000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE PW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE PW
Data rejestracji 25 wrz 2012 (12 lat temu) 25 wrz 2012
Data usunięcia 08 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAOLZIAŃSKA, 11, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6482766926
data rejestracji 20 wrz 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEMACIEJ RĘGOCKI
Wspólnik
2012-09-25
2013-05-06
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00;-ZŁ
PAWEŁ POTYKA
Wspólnik
2013-05-06
2019-07-08
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 13.500,00;-ZŁ
MARCELINA POTYKA
Wspólnik
2017-11-28
2019-07-08
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00;-ZŁ
DANIEL HETMAŃCZYK
Likwidator
2015-09-02
2019-07-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ RĘGOCKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-25
2013-05-06
MARCIN KIRSZNIOK
PREZES ZARZĄDU
2013-05-06
2015-09-02
2012-09-25
2015-09-02
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE PW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie