KRS 0000431924
NIP9910495173
REGON16147819400000
NazwaBTF DEVELOPER BORSKI TURSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaBTF DEVELOPER BORSKI TURSKI
Data rejestracji 04 wrz 2012 (12 lat temu) 04 wrz 2012
Data usunięcia 16 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. KĘPSKA, 2, OPOLE, 45-129, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9910495173
data rejestracji 01 gru 2015
status Czynny
07114020040000390280979211
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
12114020040000381212537876
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
28114020040000350277460063
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
67114020040000340280939285
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
74890700082012750055040001
BS8907 Centrala
ul. Gogolińska 2 47-100 strzelecki POLSKA
80114020040000311212537868
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEBARTOSZ JAKUB BORSKI
Beneficjent
MAREK PAWEŁ TURSKI
Beneficjent
BARTOSZ JAKUB BORSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK PAWEŁ TURSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ MAREK RAWICKI
Wspólnik
2012-09-04
2015-11-12
ADRIANA EWA BOLICKA TURSKA
Wspólnik
2012-09-04
2015-11-12
BARTOSZ JAKUB BORSKI
Wspólnik
2015-11-12
2022-12-16
ROLAND BERNARD FIKUS
Wspólnik
2015-11-12
2021-10-22
MAREK PAWEŁ TURSKI
Wspólnik
2015-11-12
2022-12-16
BARTOSZ JAKUB BORSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK PAWEŁ TURSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPOWAŻNIONY I ZOBOWIĄZANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
GRZEGORZ MAREK RAWICKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-09-04
2015-11-12
ADRIANA EWA BOLICKA TURSKA
Członek Organu Reprezentacji
2012-09-04
2015-11-12
MAREK PAWEŁ TURSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-12
2022-12-16
ROLAND BERNARD FIKUS
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-12
2021-10-22
BARTOSZ JAKUB BORSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-12
2022-12-16
2012-09-04
2015-11-12
SZKÓŁKA BLUMKOWSKI GRZEGORZ RAWICKI SPÓŁKA JAWNA
2015-11-12
2018-12-13
BTF BORSKI TURSKI FIKUS SPÓŁKA JAWNA
2018-12-13
2021-10-22
BTF DEVELOPER BORSKI TURSKI FIKUS SPÓŁKA JAWNA
2012-09-04
2015-11-12
BRYNICKA, 3, ŁUBNIANY, 46-024, ŁUBNIANY, POLSKA
2015-11-12
2018-12-13
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 7, OPOLE, 45-062, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie