KRS 0000431812
NIP7811880234
REGON30220368900000
NazwaMINTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMINTAR
Data rejestracji 05 wrz 2012 (12 lat temu) 05 wrz 2012
Data usunięcia 15 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZAFARNIA, 11F, GDAŃSK, 80-755, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2012-09-05
2012-11-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
12151001000000
THI THUY BUI
Wspólnik
2012-11-28
2016-07-19
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200 000,00 ZŁ
HUNG VAN NGUYEN
Wspólnik
2016-07-19
2017-05-15
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ
JOANNA BOGUCKA
Prokurent
2015-01-26
2015-11-13
PROKURA SAMOISTNA
VAN HAO TRUONG
Likwidator
2017-03-01
2017-05-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KATARZYNA JOLANTA GIERACKA
PREZES ZARZĄDU
2012-09-05
2012-11-28
THI THUY BUI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-28
2014-02-28
MICHAŁ RADOSŁAW KUŹNIK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-28
2014-10-01
JOANNA BOGUCKA
PREZES ZARZĄDU
2014-10-01
2015-01-26
HUNG TRAN DINH
PREZES ZARZĄDU
2015-01-26
2017-03-01
2012-09-05
2017-03-01
MINTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-09-05
2014-10-01
STRZESZYŃSKA, 31, POZNAŃ, 60-479, POZNAŃ, POLSKA
2014-10-01
2015-01-26
GŁOGOWSKA, 81, POZNAŃ, 60-739, POZNAŃ, POLSKA
2015-01-26
2017-03-01
GŁOGOWSKA, 31/33, POZNAŃ, 60-702, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie