KRS 0000431772
NIP6793084494
REGON12264865000000
NazwaDEVELOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDEVELOP
Data rejestracji 31 sie 2012 (12 lat temu) 31 sie 2012
Data usunięcia 20 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SUCHA, 1U, KRAKÓW, 30-601, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJACEK KOKOSZKA
Beneficjent
JACEK KOKOSZKA
reprezentant
BARTOSZ KUSNIERZ
Beneficjent
BARBARA KOCJAN
Beneficjent
MIKOŁAJ KOC
Wspólnik
2012-08-31
2022-02-28
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ
BARTOSZ KUŚNIERZ
Wspólnik
2012-08-31
2023-06-20
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
BARBARA KOCJAN
Wspólnik
2022-02-28
2023-06-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JACEK KOKOSZKA
Wspólnik
2022-02-28
2023-06-20
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ
JACEK KOKOSZKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARTOSZ KUSNIERZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARBARA KOCJAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK KOKOSZKA
PREZES ZARZĄDU
2022-02-28
2023-06-20
MIKOŁAJ KOC
PREZES ZARZĄDU
2012-08-31
2022-02-28
BARTOSZ KUŚNIERZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-31
2022-02-28
2012-08-31
2023-06-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-08-31
2023-06-20
DEVELOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-08-31
2023-06-20
SUCHA, 1U, KRAKÓW, 30-601, KRAKÓW, POLSKA
2012-08-31
2023-06-20
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2012-08-31
2023-06-20
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2012-08-31
2023-06-20
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2012-08-31
2023-06-20
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2012-08-31
2023-06-20
8219Z - WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
2012-08-31
2023-06-20
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2012-08-31
2023-06-20
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie