KRS 0000431642
NIP4290069107
REGON08106860900000
Nazwa"HANDLO-DREW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLO-DREW
Data rejestracji 31 sie 2012 (12 lat temu) 31 sie 2012
Data usunięcia 13 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSIEDLE KOPERNIKA, 11, SULĘCIN, 69-200, SULĘCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 4290069107
data rejestracji 01 paź 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 lut 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHANETA ILNICKA
Beneficjent
ANETA ILNICKA
reprezentant
PAWEŁ BOGDAN ILNICKI
Wspólnik
2012-08-31
2023-02-13
100 UDZIAŁÓW O O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ.
JÓZEF PŁAZA
Prokurent
2014-12-29
2023-02-13
PROKURA ODDZIELNA
ANETA ILNICKA
Likwidator
2021-05-24
2023-02-13
ANETA ILNICKA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ BOGDAN ILNICKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-31
2018-10-10
ANETA ILNICKA
PREZES ZARZĄDU
2018-10-10
2021-05-24
2012-08-31
2021-05-24
"HANDLO-DREW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-08-31
2020-05-20
BUKOWA, 8, SULĘCIN, 69-200, SULĘCIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie