KRS 0000431279
NIP8952015941
REGON02195743400000
NazwaBRUNALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBRUNALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 31 sie 2012 (12 lat temu) 31 sie 2012
Data usunięcia 04 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PAPROTNA, 8, WROCŁAW, 51-117, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8952015941
data rejestracji 21 wrz 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIKRZYSZTOF JACEK WIŚNIEWSKI
Beneficjent
WOJCIECH MICHAŁ SZUBERT
Beneficjent
KRZYSZTOF JACEK WIŚNIEWSKI
reprezentant
WOJCIECH MICHAŁ SZUBERT
reprezentant
WOJCIECH MICHAŁ SZUBERT
Wspólnik
2012-08-31
2021-11-04
KRZYSZTOF JACEK WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2012-08-31
2021-11-04
KRZYSZTOF JACEK WIŚNIEWSKI
Beneficjent
KOMANDYTARIUSZ
WOJCIECH MICHAŁ SZUBERT
Beneficjent
KOMANDYTARIUSZ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST BRUNALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI ZGODNIE Z SPOSOBEM JEJ REPREZENTACJI. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI BRUNALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OSOBAMI REPREZENTUJĄCYMI BRUNALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ WOJCIECH MAICHAŁ SZUBERT (JAKO PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE ORAZ KRZYSZTOF JACEK WIŚNIEWSKI (JAKO WICE PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2012-08-31
2021-11-04
02002835900000
2012-08-31
2021-11-04
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-08-31
2021-11-04
BRUNALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-08-31
2021-11-04
PAPROTNA, 8, WROCŁAW, 51-117, WROCŁAW, POLSKA
2012-08-31
2021-11-04
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
2012-08-31
2021-11-04
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2012-08-31
2021-11-04
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2012-08-31
2021-11-04
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2012-08-31
2021-11-04
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2012-08-31
2021-11-04
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2012-08-31
2021-11-04
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2012-08-31
2021-11-04
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2012-08-31
2021-11-04
4612Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
2012-08-31
2021-11-04
4614Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie