KRS 0000431097
NIP8542403106
REGON32126903800000
NazwaCS WINDPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCS WINDPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
Data rejestracji 28 sie 2012 (12 lat temu) 28 sie 2012
Data usunięcia 26 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 81 A, WAPNICA, 73-132, SUCHAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8542403106
data rejestracji 05 lis 2012
status Czynny
48203000453110000000278220
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
55203000451110000002762160
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #55 HOTELE I RESTAURACJE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHJOANNA KATARZYNA CLAUSEN
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
SÖNKE HERMANN CLAUSEN
Beneficjent
JOANNA KATARZYNA CLAUSEN
Beneficjent
SÖNKE HERMANN CLAUSEN
Wspólnik
2012-08-28
2021-01-26
Wspólnik
2012-08-28
2021-01-26
32086074600000
JOANNA KATARZYNA CLAUSEN
Wspólnik
2012-08-28
2021-01-26
SÖNKE HERMANN CLAUSEN
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
UDZIAŁ W ZYSKACH ORAZ W STRATACH SPÓŁKI WYNOSZĄCY 50%
JOANNA KATARZYNA CLAUSEN
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
UDZIAŁ W ZYSKACH ORAZ W STRATACH SPÓŁKI WYNOSZĄCY 50%
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST "CS WINDPARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ORGAN REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - ZARZĄD W CHWILI OBECNEJ JEST DWUOSOBOWY. W JEGO SKŁAD WCHODZI PANI WICEPREZES ZARZĄDU PANI JOANNA KATARZYNA CLAUSEN ORAZ PREZES ZARZĄDU PAN SÖNKE HERMANN CLAUSEN. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZARZĄD Z TYM ŻE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2012-08-28
2021-01-26
32086074600000
2012-08-28
2021-01-26
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-08-28
2021-01-26
CS WINDPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-08-28
2021-01-26
81 A, WAPNICA, 73-132, SUCHAŃ, POLSKA
2019-09-03
2021-01-26
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2019-09-03
2021-01-26
35 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2019-09-03
2021-01-26
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2019-09-03
2021-01-26
6810 - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2019-09-03
2021-01-26
55 - ZAKWATEROWANIE
2019-09-03
2021-01-26
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2019-09-03
2021-01-26
01 - UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
2019-09-03
2021-01-26
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2019-09-03
2021-01-26
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2019-09-03
2021-01-26
10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie