KRS 0000429746
NIP8513164739
REGON32126220800000
NazwaGRUPA BRANDOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA BRANDOO
Data rejestracji 14 sie 2012 (12 lat temu) 14 sie 2012
Data usunięcia 06 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO, 2, SZCZECIN, 70-345, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@GRUPABRANDOO.PL
Dane podatkowe
NIP 8513164739
data rejestracji 05 sie 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR BOŻYDAR KUBIAK
Wspólnik
2012-08-14
2020-04-06
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00 ZŁ
PIOTR BOLESŁAW KIJANA
Wspólnik
2012-08-14
2014-10-17
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ
KRZYSZTOF ŁUKASZ LEBDOWICZ
Wspólnik
2014-10-17
2018-03-13
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1700,00 ZŁ
ROBERT GAJ
Wspólnik
2012-08-14
2014-10-17
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ
TOMASZ PIOTR ZAMARLIK
Wspólnik
2014-10-17
2018-03-13
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1700,00 ZŁ
ARTUR BOŻYDAR KUBIAK
Likwidator
2019-02-01
2020-04-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI CO NAJMNIEJ 20.000,00 ZŁ WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ARTUR BOŻYDAR KUBIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-08-14
2014-10-17
ARTUR BOŻYDAR KUBIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-17
2019-02-01
KRZYSZTOF ŁUKASZ LEBDOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-17
2016-04-11
TOMASZ ZAMARLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-17
2016-04-11
KRZYSZTOF ŁUKASZ LEBDOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-06
2018-03-13
2012-08-14
2019-02-01
GRUPA BRANDOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-08-14
2017-06-06
WIĘCKOWSKIEGO, 1B, SZCZECIN, 70-483, SZCZECIN, POLSKA
2017-06-06
2018-06-04
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 55, SZCZECIN, 70-315, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie