KRS 0000429549
NIP5532511241
REGON24300373400000
NazwaGRUPA CAMPREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA CAMPREST
Data rejestracji 09 sie 2012 (12 lat temu) 09 sie 2012
Data usunięcia 25 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 3 MAJA, 37, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PIATEK.MAREK@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 5532511241
data rejestracji 13 sie 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7311 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7911 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #9329 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAMAREK STANISŁAW PIĄTEK
Wspólnik
2012-08-09
2017-01-05
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ
PIOTR ADAM KOZŁOWSKI
Wspólnik
2012-08-09
2023-07-25
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5050,00 ZŁ
MARCIN TADEUSZ KOZŁOWSKI
Wspólnik
2012-08-09
2013-04-15
34 UDZIAŁY O ŁĄCZENEJ WYSOKOŚCI 1700,00 ZŁ
PIOTR ADAM KOZŁOWSKI
Likwidator
2021-05-05
2023-07-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: A. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, GDY POJEDYNCZA CZYNNOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W INNEJ WALUCIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE; B. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH INNYCH NIŻ OKREŚLONE W § 14 UST.2 LIT.A WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN TADEUSZ KOZŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-09
2013-04-15
PIOTR ADAM KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-09
2021-05-05
MAREK STANISŁAW PIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-09
2017-01-05
2012-08-09
2015-08-26
GRUPA PKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-26
2021-05-05
GRUPA CAMPREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-08-09
2015-08-26
DWORCOWA, 12, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie