KRS 0000428884
NIP9662085974
REGON20071561000000
NazwaSARANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSARANDA
Data rejestracji 02 sie 2012 (12 lat temu) 02 sie 2012
Data usunięcia 16 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ELEKTRYCZNA, 1, WASILKÓW, 16-010, WASILKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MAGDA.M.DANOWSKA@GMAIL.COM
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #5621 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5630 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWMAGDALENA MARIA DANOWSKA
Wspólnik
2012-08-02
2014-12-16
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA) ZŁOTY
URSZULA GRABIŃSKA
Wspólnik
2012-08-02
2014-12-16
26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600 (DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET) ZŁOTYCH
URSZULA GRABIŃSKA
Likwidator
2014-02-06
2014-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
URSZULA GRABIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-08-02
2014-02-06
MAGDALENA MARIA DANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-02
2014-02-06
2012-08-02
2014-02-06
SARANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie