KRS 0000428005
NIP5170359820
REGON18086984700000
NazwaVENUS & MARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVENUS & MARS
Data rejestracji 26 lip 2012 (12 lat temu) 26 lip 2012
Data usunięcia 12 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA PAWŁA II, 106/4, RZESZÓW, 35-317, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5170359820
data rejestracji 01 sie 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNAŁUKASZ GABRIEL SZUBA
Wspólnik
2012-07-26
2016-06-23
95 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 4.750,00 PLN
KONRAD JAN ŁOBODA
Wspólnik
2016-06-23
2018-04-16
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
KRYSTIAN SIEMIŃSKI
Wspólnik
2016-06-23
2018-04-16
20 ( DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-04-16
2024-08-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
36390297400000
EDYTA KALANDYK
Wspólnik
2019-01-11
2024-08-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI PONIŻEJ 10.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ I WYŻEJ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ŁUKASZ GABRIEL SZUBA
PREZES ZARZĄDU
2012-07-26
2016-06-23
KONRAD JAN ŁOBODA
PREZES ZARZĄDU
2016-06-23
2018-04-16
KRYSTIAN SIEMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-16
2019-01-11
KRYSTIAN SIEMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-01-11
2019-05-09
EDYTA KALANDYK
PREZES ZARZĄDU
2019-01-11
2024-02-07
2012-07-26
2013-10-11
SUPERIOR EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-11
2019-01-11
SUPERIOR LEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-26
2013-10-22
HENRYKA SIENKIEWICZA, 10, RZESZÓW, 35-216, RZESZÓW, POLSKA
2013-10-22
2016-06-23
POZNAŃSKA, 2C, RZESZÓW, 35-084, RZESZÓW, POLSKA
2016-06-23
2018-04-16
UL. AKACJOWA, 47, RZESZÓW, 35-113, RZESZÓW, POLSKA
2018-04-16
2019-01-11
UL. WIŚNIOWA, 6, RZESZÓW, 35-113, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie