KRS 0000427738
NIP7831690347
REGON30216411000000
NazwaV-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaV-BOX
Data rejestracji 23 lip 2012 (12 lat temu) 23 lip 2012
Data usunięcia 30 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIADUKT, 1, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email VBOX.SPZOO@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZBIGNIEW BILIŃSKI
Wspólnik
2012-07-23
2012-10-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
ANDRZEJ KOŚMIŃSKI
Wspólnik
2012-10-15
2015-06-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
KAMILA ANNA STERCZYŃSKA
Wspólnik
2015-06-22
2016-12-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
SIMONA STELLA ANUSIEWICZ POPEK
Wspólnik
2016-12-15
2019-12-13
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550 ZŁOTYCH
MARCIN KAROL JAKSINA
Wspólnik
2019-12-13
2021-09-30
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW BILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-23
2012-10-15
ANDRZEJ MARIUSZ KOŚMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-15
2015-06-22
KAMILA ANNA STERCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-06-22
2016-04-22
SIMONA STELLA ANUSIEWICZ POPEK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-22
2019-12-13
MARCIN KAROL JAKSINA
PREZES ZARZĄDU
2019-12-13
2021-09-30
2012-07-23
2012-10-15
GARBARY, 95, POZNAŃ, 61-757, POZNAŃ, POLSKA
2012-10-15
2014-01-10
KIELECKA, 6, BYDGOSZCZ, 85-872, BYDGOSZCZ, POLSKA
2014-01-10
2015-10-30
ZIELONA, 6, ZIELONKA, 86-005, ZIELONKA, POLSKA
2015-10-30
2016-04-22
UL. SIELSKA, 17A, POZNAŃ, 60-129, POZNAŃ, POLSKA
2016-04-22
2016-08-25
UL. ŻYZNA, 43, PŁOCK, 09-410, PŁOCK, POLSKA
1419/SEE-1/711-108/2022/AS/P
2022-03-28
2022-04-29
63 PLN
ZDM/GPP-W/KK/1123490/T/19/1
Urząd Skarbowy w Płocku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie