KRS 0000427726
NIP7831690318
REGON30216413300000
NazwaGERVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGERVAN
Data rejestracji 23 lip 2012 (12 lat temu) 23 lip 2012
Data usunięcia 05 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARSZAŁKOWSKA, 115, WARSZAWA, 00-102, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ZARZAD@GERVAN.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJNATALIA ELŻBIETA MARCHLEWICZ
Wspólnik
2012-08-29
2013-12-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANDRZEJ PŁOTKOWSKI
Wspólnik
2013-12-20
2015-04-23
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900,00 PLN
BARTOSZ MARCIN BRZUCHALSKI
Wspólnik
2015-04-23
2016-10-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARIOLA HANNA HOFMAN
Wspólnik
2016-10-20
2017-03-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
LESZEK LONGIN STAROŚCIAK
Wspólnik
2017-03-27
2023-09-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW BILIŃSKI
Wspólnik
2012-07-23
2012-08-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
LESZEK LONGIN STAROŚCIAK
Likwidator
2021-11-29
2023-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
NATALIA ELŻBIETA MARCHLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-08-29
2013-12-20
ANDRZEJ PŁOTKOWSKI
PREZES SPÓŁKI
2013-12-20
2015-04-23
BARTOSZ MARCIN BRZUCHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-23
2016-10-20
MARIOLA HANNA HOFMAN
PREZES ZARZĄDU
2016-10-20
2017-03-27
LESZEK LONGIN STAROŚCIAK
PREZES ZARZĄDU
2017-03-27
2021-11-29
ZBIGNIEW BILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-23
2012-08-29
2012-07-23
2021-11-29
GERVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-23
2012-08-29
GARBARY, 95, POZNAŃ, 61-757, POZNAŃ, POLSKA
2012-08-29
2013-12-20
KS. ST. KRAUSEGO, 1, ŚWIECIE, 86-100, ŚWIECIE, POLSKA
2013-12-20
2015-09-22
18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH, 31, NOWA CERKIEW, 89-620, NOWA CERKIEW, POLSKA
2015-09-22
2016-10-20
UL. KAROLA LIBELTA, 1A, POZNAŃ, 61-706, POZNAŃ, POLSKA
2016-10-20
2017-03-27
UL. POZNAŃSKA, 98, BRONISZE, 05-850, BRONISZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie