KRS 0000427716
NIP7393855557
REGON28141386200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JASNA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "JASNA"
Data rejestracji 24 lip 2012 (12 lat temu) 24 lip 2012
Data usunięcia 17 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres JEZIOŁOWICZA, 7L, OLSZTYN, 10-684, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKLESZEK PIOTR BOGACZ
Likwidator
2013-04-16
2014-02-17
BOGUSŁAWA SIEHEŃ
Likwidator
2013-04-16
2014-02-17
IWONA JANINA MOŻEJKO
Likwidator
2013-04-16
2014-02-17
MARIA BIEDULSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-24
2014-02-17
DANUTA TERESA BOGACZ
Członek Organu Nadzoru
2012-07-24
2013-09-02
HALINA ŁOJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-24
2014-02-17
ARTUR PIOTR ŁOJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-02
2014-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU.
LESZEK PIOTR BOGACZ
PREZES ZARZĄDU
2012-07-24
2013-04-16
BOGUSŁAWA SIEHEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-24
2013-04-16
IWONA JANINA MOŻEJKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-24
2013-04-16
2012-07-24
2013-04-16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JASNA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie