KRS 0000427176
NIP5252527695
REGON14601451700000
NazwaNS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNS COMPANY
Data rejestracji 17 lip 2012 (12 lat temu) 17 lip 2012
Data usunięcia 17 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 52, STARY KOBYLIK, 26-806, STARA BŁOTNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIMACIEJ KAROL SIADACZKO
Beneficjent
MACIEJ KAROL SIADACZKO
reprezentant
Wspólnik
2012-07-17
2012-10-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
13085558300000
CEZARY MARIAN NIELESZCZUK
Wspólnik
2012-10-22
2015-01-30
550 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27500 ZŁ
MACIEJ KAROL SIADACZKO
Wspólnik
2012-10-22
2021-09-17
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000 ZŁOTYCH
ALEKSANDER JAN SIADACZKO
Wspólnik
2012-10-22
2018-06-08
550 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500 ZŁ
MACIEJ KAROL SIADACZKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK UPRZYWILEJOWANIA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
TOMASZ ZDZISŁAW SMOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-17
2012-10-22
CEZARY MARIAN NIELESZCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-22
2015-01-30
ALEKSANDER JAN SIADACZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-22
2013-06-11
ALEKSANDER JAN SIADACZKO
PREZES ZARZĄDU
2013-06-11
2018-06-08
MACIEJ KAROL SIADACZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-22
2018-06-08
MACIEJ KAROL SIADACZKO
PREZES ZARZĄDU
2018-06-08
2021-09-17
2012-07-17
2012-10-22
"TOP COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-17
2012-10-22
AL. JEROZOLIMSKIE, 44, WARSZAWA, 00-024, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie