KRS 0000427053
NIP6793083945
REGON12262805000000
NazwaKONTYNENTY BAJOR, ZYGMUNT SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaKONTYNENTY BAJOR, ZYGMUNT
Data rejestracji 31 lip 2012 (12 lat temu) 31 lip 2012
Data usunięcia 30 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BOCHENKA, 16A, KRAKÓW, 30-693, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6793083945
data rejestracji 04 wrz 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAANDRZEJ JÓZEF ZYGMUNT
Beneficjent
MIROSŁAW STANISŁAW BAJOR
Beneficjent
ANDRZEJ JÓZEF ZYGMUNT
reprezentant
MIROSŁAW STANISŁAW BAJOR
reprezentant
MIROSŁAW STANISŁAW BAJOR
Wspólnik
2012-07-31
2022-06-30
ANDRZEJ JÓZEF ZYGMUNT
Wspólnik
2012-07-31
2022-06-30
Wspólnik
2012-07-31
2020-01-31
12039004000000
ANDRZEJ JÓZEF ZYGMUNT
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MIROSŁAW STANISŁAW BAJOR
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA WSPÓLNIKA PRACOWNIA INŻYNIERSKA KLOTOIDA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNWIENI SĄ SAMODZIELNIE: PREZES ZARZĄDU MIROSŁAW BAJOR LUB WICEPREZES ZARZĄDU - ANDRZEJ ZYGMUNT
Członek Organu Reprezentacji
2012-07-31
2020-01-31
12039004000000
MIROSŁAW STANISŁAW BAJOR
Członek Organu Reprezentacji
2012-07-31
2022-06-30
ANDRZEJ JÓZEF ZYGMUNT
Członek Organu Reprezentacji
2012-07-31
2022-06-30
2012-07-31
2022-06-30
SPÓŁKA JAWNA
2012-07-31
2022-06-30
KONTYNENTY BAJOR, ZYGMUNT SPÓŁKA JAWNA
2012-07-31
2022-06-30
BOCHENKA, 16A, KRAKÓW, 30-693, KRAKÓW, POLSKA
2020-01-31
2022-06-30
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-04-29
2022-06-30
10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2015-04-29
2022-06-30
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-04-29
2022-06-30
56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
2015-04-29
2022-06-30
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2015-04-29
2022-06-30
79 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
2015-04-29
2022-06-30
85 - EDUKACJA
2015-04-29
2022-06-30
90 - DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
2015-04-29
2022-06-30
91 - DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
2015-04-29
2022-06-30
93 - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie