KRS 0000426953
NIP6342811578
REGON24301034900000
NazwaFUNDACJA GALERIA HYPERION W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGALERIA HYPERION
Data rejestracji 13 sie 2012 (12 lat temu) 13 sie 2012
Data usunięcia 20 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres GLIWICKA, 58, KATOWICE, 40-854, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWOJCIECH CZESŁAW OSZEK
Likwidator
2015-11-25
2016-04-20
AGATA DANUTA SOBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-08-13
2016-04-20
JOLANTA DANUTA KUŚMIERSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-08-13
2016-04-20
MONIKA KATARZYNA HARTMAN
Członek Organu Nadzoru
2012-08-13
2016-04-20
JOANNA EWA KNAPEK
Członek Organu Nadzoru
2012-08-13
2016-04-20
LESZEK MARIAN DUŻY
Członek Organu Nadzoru
2012-08-13
2016-04-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA FUNDACJI ORAZ DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA W IMIENIU FUNDACJI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH (2) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
WOJCIECH CZESŁAW OSZEK
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2012-08-13
2015-11-25
WOJCIECH SZYMON GRZYWACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-13
2015-11-25
MICHAŁ KOTULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-13
2014-06-05
BARBARA JADWIGA HACURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-13
2015-11-25
2012-08-13
2015-11-25
FUNDACJA GALERIA HYPERION
2012-08-13
2013-01-23
GLIWICKA, 224, KATOWICE, 40-860, KATOWICE, POLSKA
2013-01-23
2014-06-05
RACIBORSKA, 40, KATOWICE, 40-074, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie